Saziv:
1998-2000
Aktivan:
Ne
Položaj:
predsjedavajuća
U sazivu:
Četvrtak, 29 Oktobar, 1998 to Petak, 29 Decembar, 2000
Pripadnost stranci:
Koalicija za cjelovitu i demokratsku Bosnu i Hercegovinu
Član kolegija:
Ne
Funkcija period:
Ponedeljak, 7 Avgust, 2000 to Petak, 22 Decembar, 2000